Gitte Reck-Magnussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2012 (12 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Moderliv I/S (Ejer) |
Største overskud: | 582' DKK Moderliv ApS (2023-24) |
Største underskud: | -458' DKK Moderliv ApS (2017-19) |
Største egenkapital: | 191' DKK Moderliv ApS (2023-24) |
Største gæld: | 563' DKK Moderliv ApS (2017-19) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Moderliv ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Reck Holding ApS (6 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2012 hos Moderliv I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Nanna Cathrine Olesen at Gitte Reck-Magnussen stiftede Moderliv I/S den dag i februar 2012. Titlen som Ejer og Stifter havde Gitte i 9 måneder, inden stoppet den 30. november 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Reck Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Moderliv ApS
Via Reck Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Reck Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.12.2017 -
Moderliv ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2017
Tidslinje (7)
-
Moderliv ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.2017
Registreringsdato: 20.12.2017 -
Reck Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.12.2017
Registreringsdato: 08.12.2017 -
Reck Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 08.12.2017
Registreringsdato: 08.12.2017
Blå bog (fortsat)
Gitte har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
20.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2013 - 31.12.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.02.2012 - 30.11.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Gitte Reck-Magnussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Reck Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -12' DKK. Gennem sit holdingselskab Reck Holding ApS har Gitte dermed også andele i Moderliv ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Gitte Reck-Magnussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023-24 hvor Moderliv ApS landede et overskud på 582' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-19 hvor Moderliv ApS landede et underskud på 458' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Gitte' netværk er Jesper Reck-Jensen.