Terkel Skou Steffensen
Erhvervsaktiv siden: | 16. dec. 2011 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | MadeByWho I/S (Ejer) |
Største overskud: | 439' DKK Aspekt Office ApS (2018-19) |
Største underskud: | -182' DKK Aspekt Office ApS (2021) |
Største egenkapital: | 598' DKK Aspekt Office ApS (2020) |
Største gæld: | 363' DKK Aspekt Office ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Aspekt Office ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af MadeByWho I/S (7 år) |
Det begyndte for alvor dengang i 2011 ved MadeByWho I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Hans Toft Hornemann at Terkel Skou Steffensen stiftede MadeByWho I/S den dag i december 2011. Rollen som Ejer og Stifter havde Terkel i 2 måneder, før fratrædelsen den 14. marts 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen industriel design og produktdesign. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 14. marts 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TSS0912 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Aspekt Office ApS
Via TSS0912 ApS
Direktørposter (2)
-
TSS0912 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2018 -
Aspekt Office ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Terkel Skou Steffensen Industrial Design (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
MadeByWho I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
TSS0912 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.11.2018
Registreringsdato: 19.11.2018
Blå bog (fortsat)
Terkel har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
19.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.2016 - 30.09.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.12.2011 - 31.12.2018
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
16.12.2011 - 14.03.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Terkel Skou Steffensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TSS0912 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 228' DKK. Igennem sit holdingselskab TSS0912 ApS har Terkel dermed også ejerandele i Aspekt Office ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Terkel Skou Steffensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Aspekt Office ApS fremviste et overskud på 439' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Aspekt Office ApS fremviste et underskud på 182' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 113' DKK (Aspekt Office ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 416' DKK (Aspekt Office ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 228' DKK (TSS0912 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Terkel' netværk er Hans Toft Hornemann.