Anne Pontoppidan Dolleris
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 2011 (12 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kiropraktisk klinik Haarby v/Anne Dolleris (Ejer) |
Største overskud: | 868' DKK Kiropraktisk Klinik Haarby ApS (2023) |
Største underskud: | -73' DKK Kiropraktisk Klinik Haarby ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.974' DKK Kiropraktisk Klinik Haarby ApS (2020) |
Største gæld: | 1.569' DKK Kiropraktisk Klinik Assens ApS (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos Kiropraktisk Klinik Assens ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kiropraktisk klinik Haarby v/Anne Dolleris (8 år) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2011 i Kiropraktisk klinik Haarby v/Anne Dolleris i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Anne Pontoppidan Dolleris der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Anne i 8 år, inden stoppet d. 31. december 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor kiropraktorer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Anne Dolleris Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kiropraktisk Klinik Haarby ApS
Via Anne Dolleris Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Anne Dolleris Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2018 -
Kiropraktisk Klinik Haarby ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.06.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Kiropraktisk Klinik Haarby ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.04.2021
Registreringsdato: 21.04.2021 -
Kiropraktisk Klinik Assens ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2020
Registreringsdato: 28.02.2020 -
Kiropraktisk klinik Haarby v/Anne Dolleris (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019
Blå bog (fortsat)
Anne har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
26.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
07.06.2019 - 21.04.2021
Direktør og Reel ejer
07.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
26.09.2018 - 28.02.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
19.12.2011 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Anne Pontoppidan Dolleris er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Anne Dolleris Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 971' DKK. Gennem sit holdingselskab Anne Dolleris Holding ApS har Anne dermed også andele i Kiropraktisk Klinik Haarby ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Anne Pontoppidan Dolleris, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Kiropraktisk Klinik Haarby ApS landede et overskud på 868' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Kiropraktisk Klinik Haarby ApS landede et underskud på 73' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 868' DKK (Kiropraktisk Klinik Haarby ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 971' DKK (Anne Dolleris Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 427' DKK (Kiropraktisk Klinik Assens ApS).