Paw Ør
Erhvervsaktiv siden: | 2. jun. 2006 (18 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | ØER'S INVENTAR INDUSTRI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Øer`s Invest I/S (12 år 10 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2006 ved ØER'S INVENTAR INDUSTRI A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Paw Ør i 7 år 7 måneder, før fratrædelsen den 13. januar 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor fremstilling af kontor- og butiksmøbler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 13. januar 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Øer`s Invest I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
RASK MØLLE BORGERFORENING
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 17.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
RASK MØLLE BORGERFORENING
Tilknyttet som repræsentantDato: 17.03.2022
Registreringsdato: 17.03.2022 -
ØER'S INVENTAR INDUSTRI A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.01.2014
Registreringsdato: 13.01.2014 -
Øer`s Invest I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2011
Registreringsdato: 01.12.2011
Blå bog (fortsat)
Paw har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
17.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
02.06.2006 - 13.01.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Paw' netværk er Jan Ør.