Jonas Lenius Isaksen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JO Biler v/Jonas Lenius Isaksen (Ejer) |
Største overskud: | 2.912' DKK JO Industries af 2019 ApS (Nu: Aalborg Multiservice ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -5.149' DKK JO INDUSTRIES A/S (Nu: Fyns Privat Rengøringsservice ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 2.979' DKK JO Industries af 2019 ApS (Nu: Aalborg Multiservice ApS) (2019-20) |
Største gæld: | 12.045' DKK Safetywear Scandinavia ApS (Nu: Ejendomsselskabet af 1983 ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos JO INDUSTRIES A/S (Nu: Fyns Privat Rengøringsservice ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af JO Manpower ApS (6 år 9 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 2011 ved JO Biler v/Jonas Lenius Isaksen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Jonas Lenius Isaksen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Jonas i 3 år 1 måned, før fratrædelsen den 31. december 2014.
Virksomheden opererede indenfor branchen detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2014.
Tidslinje (40)
-
Ejendomsselskabet af 1983 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
Ejendomsselskabet af 1983 ApS
Fratrådt som direktørDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
JO Industries Holding ApS (Nu: JO Industries ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.09.2023
Registreringsdato: 06.09.2023
Blå bog (fortsat)
Jonas har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.10.2017 - 18.12.2017
Ejer
01.10.2017 - 15.06.2018
Direktør
15.06.2018 - 12.11.2018
Reel ejer
18.01.2019 - Stadig aktiv
Direktør
21.01.2019 - 08.06.2022
Ejer
15.01.2022 - 25.04.2024
Direktør
11.01.2023 - 28.03.2023
Direktør
06.09.2023 - 25.04.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
25.12.2018 - 06.09.2023
Direktør
11.11.2022 - 06.09.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.12.2017 - 06.09.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.02.2020 - 08.11.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.06.2018 - 31.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor JO Industries af 2019 ApS (Nu: Aalborg Multiservice ApS) landede et overskud på 2.912' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor JO INDUSTRIES A/S (Nu: Fyns Privat Rengøringsservice ApS) landede et underskud på 5.149' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 132' DKK (Safetywear Scandinavia ApS (Nu: Ejendomsselskabet af 1983 ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 392' DKK (JO Industries Holding ApS (Nu: JO Industries ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 2.503' DKK (Safetywear Scandinavia ApS (Nu: Ejendomsselskabet af 1983 ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -469' DKK (JO Industries Holding ApS (Nu: JO Industries ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Jens Ole Isaksen.