Jesper Juhl Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. feb. 2003 (21 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORIKON ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.523' DKK All Creative A/S (2019) |
Største underskud: | -29.160' DKK PP TECHNIQ A/S (2023) |
Største egenkapital: | 90.708' DKK PP TECHNIQ A/S (2015) |
Største gæld: | 69.738' DKK PP TECHNIQ A/S (2020) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos All Creative A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Jesper Juhl Christensen (11 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2003 ved NORIKON ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Jesper Juhl Christensen i 7 år 3 måneder, før stoppet den 29. maj 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 24. september 2010.
Direktørposter (2)
-
PP TECHNIQ A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2018 -
PP Techniq International A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
PP Techniq International A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.08.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
Jesper Juhl Olesen (Nu: Jesper Juhl Christensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.08.2023
Registreringsdato: 31.08.2023 -
M. Christensen Holding 2009 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023 -
All Creative A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
28.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
28.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.12.2011 - 31.08.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
12.05.2022 - 13.04.2023
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2020 - 31.05.2021
Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - 31.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor M. Christensen Holding 2009 ApS kunne fremvise et overskud på 602' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PP TECHNIQ A/S kunne fremvise et underskud på 29.160' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 602' DKK (M. Christensen Holding 2009 ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 29.160' DKK (PP TECHNIQ A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.959' DKK (PP TECHNIQ A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 432' DKK (PP Techniq International A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Bent Kristensen.