Henrik Carl Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2011 (12 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Henrik og Flemming Jørgensen I/S (Ejer) |
Største overskud: | 243' DKK HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS (2021) |
Største underskud: | -55' DKK HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS (2023) |
Største egenkapital: | 1.139' DKK HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS (2021) |
Største gæld: | 3.095' DKK HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS (11 år 4 måneder) |
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2011 hos Henrik og Flemming Jørgensen I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jan Flemming Jørgensen at Henrik Carl Jørgensen stiftede Henrik og Flemming Jørgensen I/S den dag i oktober 2011. Titlen som Ejer og Stifter bestred Henrik i 1 år 8 måneder, før stoppet d. 21. juni 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 21. juni 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Udlejningsejd. Skt Knuds Kirkestr. I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2013
Ejendomme (4)
Tidslinje (7)
-
Udlejningsejd. Skt Knuds Kirkestr. I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2013
Registreringsdato: 01.10.2013 -
HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.07.2013
Registreringsdato: 09.07.2013 -
HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 08.07.2013
Registreringsdato: 08.07.2013
Blå bog (fortsat)
Henrik har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 11 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.01.2013 - 08.07.2013
Direktør
15.05.2013 - Stadig aktiv
Ejer
09.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.10.2011 - 21.06.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS kunne offentliggøre et overskud på 243' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS kunne offentliggøre et underskud på 55' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jan Flemming Jørgensen.