Heidi Majgaard Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2011 (13 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Læge Heidi Majgaard Sørensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Majgaard og Hornshøj I/S (7 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2011 ved Læge Heidi Majgaard Sørensen i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Heidi Majgaard Sørensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Heidi i 1 år 10 måneder, før stoppet den 31. december 2012.
Virksomheden opererede indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lægerne ved Klippen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Majgaard og Hornshøj I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 09.08.2019
Registreringsdato: 09.08.2019 -
Lægerne ved Klippen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 10.11.2017
Registreringsdato: 10.11.2017 -
Læge Heidi Majgaard Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2012
Registreringsdato: 31.12.2012
Blå bog (fortsat)
Heidi har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 7 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.11.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.2012 - 09.08.2019
Reel ejer
01.08.2012 - 09.08.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.03.2011 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Heidi' netværk er Jens Hornshøj.