Jens Østergaard Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. maj 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S TYSK EJENDOMSINVEST XI (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 295' DKK JENS ØSTERGAARD JACOBSEN HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -107' DKK JENS ØSTERGAARD JACOBSEN HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1.757' DKK JENS ØSTERGAARD JACOBSEN HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 106' DKK JENS ØSTERGAARD JACOBSEN HOLDING ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af JENS ØSTERGAARD JACOBSEN HOLDING ApS (15 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1999 hos K/S TYSK EJENDOMSINVEST XI i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Østergaard Jacobsen i 3 år 11 måneder, før stoppet d. 1. maj 2003.
Dengang var virksomhedens branche indenfor administration af fast ejendom på kontraktbasis. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 19. august 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JENS ØSTERGAARD JACOBSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Prodeo Consult v/Jens Østergaard Jacobsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
JENS ØSTERGAARD JACOBSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.10.2014
Tidslinje (11)
-
RK Philip Heymans Alle ApS (Nu: Salro Group ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.11.2016
Registreringsdato: 07.11.2016 -
RK Philip Heymans Alle ApS (Nu: Salro Group ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.03.2015
Registreringsdato: 23.03.2015 -
JENS ØSTERGAARD JACOBSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 27.10.2014
Registreringsdato: 27.10.2014
Blå bog (fortsat)
Jens har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.03.2015 - 07.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.10.2008 - 27.10.2014
Ejer
30.10.2008 - Stadig aktiv
Direktør
27.10.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2008 - 10.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.05.1999 - 01.05.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor JENS ØSTERGAARD JACOBSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 295' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor JENS ØSTERGAARD JACOBSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 107' DKK.