Michael Pascal Gosner Simonsen Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 2009 (15 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | GOSI INVEST S.M.B.A. (Direktør) |
Største overskud: | 610' DKK AIG Invest I ApS (2019-20) |
Største underskud: | -2.921' DKK AIG Invest II ApS (2021) |
Største egenkapital: | 5.441' DKK AIG Invest II ApS (2019-20) |
Største gæld: | 1.293' DKK AIG Invest II ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos AIG Invest II ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af e-SIM/ e-GO Holding v/Michael Pascal Gosner S Nielsen (12 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2009 hos GOSI INVEST S.M.B.A. med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Michael Pascal Gosner Simonsen Nielsen i 5 år 2 måneder, før stoppet d. 10. juni 2014.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
e-SIM/ e-GO Holding v/Michael Pascal Gosner S Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AIG Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ambitious Investments Global ApS
Via AIG Holding ApS
Direktørposter (2)
-
AIG Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.12.2016 -
Ambitious Investments Global ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2023
Tidslinje (18)
-
Ambitious Investments Global ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023 -
Ambitious Investments Global ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022 -
AIG Invest I ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.03.2022
Registreringsdato: 03.03.2022
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
21.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.11.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
12.09.2019 - 19.04.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
12.09.2019 - 26.04.2023
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.12.2016 - 13.12.2022
Reel ejer
31.12.2016 - Stadig aktiv
Direktør
30.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Michael Pascal Gosner Simonsen Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AIG Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 50' DKK. Igennem holdingselskabet AIG Holding ApS har Michael derfor også ejerandele i Ambitious Investments Global ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Michael Pascal Gosner Simonsen Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor AIG Invest I ApS kunne offentliggøre et overskud på 610' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor AIG Invest II ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.921' DKK.