Mads Thornam
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nam Nam v/Mads Thornam (Ejer) |
Største overskud: | 4' DKK By Thornam ApS (2022-23) |
Største underskud: | -1.164' DKK Senso Scandinavia ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 27' DKK By Thornam ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.681' DKK Senso Scandinavia ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos By Thornam ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MT Nordic Holding ApS (8 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2011 ved Nam Nam v/Mads Thornam som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Mads Thornam der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mads i 5 måneder, før fratrædelsen den 30. april 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden reklamevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. april 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MT Nordic Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
By Thornam ApS
Via MT Nordic Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Senso Scandinavia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.11.2022 -
By Thornam ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2016 -
MT Nordic Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.01.2016
Tidslinje (6)
-
Senso Scandinavia ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022 -
MT Nordic Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.01.2016
Registreringsdato: 04.01.2016 -
MT Nordic Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.01.2016
Registreringsdato: 04.01.2016
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 2 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
07.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
04.01.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.01.2016 - 27.02.2020
Direktør
04.01.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.02.2020 - 27.02.2022
Reel ejer
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.11.2011 - 30.04.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mads Thornam er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MT Nordic Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -8' DKK. Igennem sit holdingselskab MT Nordic Holding ApS har Mads dermed også ejerandele i By Thornam ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Mads Thornam, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor By Thornam ApS fremviste et overskud på 4' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Senso Scandinavia ApS fremviste et underskud på 1.164' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Dutch Design Group B.V..