Gitte Bo Hermann
Erhvervsaktiv siden: | 7. jul. 2017 (7 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Metervarer (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Metervarer (7 år 2 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2017 hos Metervarer (tidligere GithaJohnJohn) som Ejer. Gitte Bo Hermann købte virksomheden Metervarer den 7. juli 2017. Gitte har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer har Gitte nu besiddet i 7 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor fremstilling af anden yderbeklædning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Metervarer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
SyKompagniet IVS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 04.09.2020
Registreringsdato: 04.09.2020 -
SyKompagniet IVS
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018 -
SyKompagniet IVS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 10.08.2017
Registreringsdato: 10.08.2017
Blå bog (fortsat)
Gitte har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
07.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
10.08.2017 - 04.09.2020
Ejerandel: 25-33.33%