Sara Moen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2012 (12 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | maisonblacc I/S (Ejer) |
Største overskud: | 202' DKK MAISONBLACC HOLDING ApS (2013-14) |
Største underskud: | -210' DKK TeamZone ApS (2018) |
Største egenkapital: | 242' DKK Moen ApS (2023) |
Største gæld: | 249' DKK Moen ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Moen ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sara Krogager - Flagstang (12 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2012 ved maisonblacc I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Esben Leschly Blegvad, Leon Louis Jørgensen at Sara Moen stiftede maisonblacc I/S den dag i januar 2012. Rollen som Ejer og Stifter havde Sara i 1 måned, før fratrædelsen den 28. februar 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. februar 2012.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Sara Krogager - Flagstang
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tusindfryd I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Moen Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Moen ApS
Via Moen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Moen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2021 -
Moen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
TeamZone ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
Moen Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021 -
Moen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2021
Registreringsdato: 14.12.2021
Blå bog (fortsat)
Sara har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
14.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
14.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
15.08.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
10.06.2016 - 30.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Sara Moen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Moen Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 36' DKK. Gennem sit holdingselskab Moen Holding ApS har Sara dermed også andele i Moen ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Sara Moen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Moen ApS landede et overskud på 171' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Moen Holding ApS landede et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 94' DKK (Moen ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 32' DKK (TeamZone ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 242' DKK (Moen ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 36' DKK (Moen Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sara' netværk er Eik Moen.