Kasper Hjorth Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2011 (12 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pandekagehuset Crêpe Flambée I/S (Ejer) |
Største overskud: | 6' DKK RASKAS IVS (2018) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 9' DKK RASKAS IVS (2018) |
Største gæld: | 5' DKK RASKAS IVS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Khn Works (10 år 1 måned) |
Det begyndte den dag i 2011 hos Pandekagehuset Crêpe Flambée I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Rasmus Langkilde Lauesen at Kasper Hjorth Nielsen stiftede Pandekagehuset Crêpe Flambée I/S den dag i december 2011. Titlen som Ejer og Stifter havde Kasper i 2 år 7 måneder, inden stoppet den 21. juli 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor industriel fremstilling af brød: kager mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 21. juli 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Khn Works
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
RASKAS IVS
Fratrådt som direktørDato: 30.12.2019
Registreringsdato: 30.12.2019 -
RASKAS IVS
Tilknyttet som direktørDato: 19.12.2018
Registreringsdato: 19.12.2018 -
RASKAS IVS
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018
Blå bog (fortsat)
Kasper har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.09.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
02.01.2018 - 30.12.2019
Direktør
19.12.2018 - 30.12.2019
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.12.2011 - 21.07.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor RASKAS IVS landede et overskud på 6' DKK.