Naja Charlotte Klærke Lindberg
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2011 (13 år) |
Karrieren startede hos: | NAMIC I/S (Ejer) |
Største overskud: | 216' DKK Silent FIT ApS (2021-22) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 299' DKK Silent FIT ApS (2022-23) |
Største gæld: | 129' DKK Silent FIT ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Silent FIT ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af nmove (8 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2011 i NAMIC I/S (tidligere N´Movement I/S) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Michael Lindberg at Naja Charlotte Klærke Lindberg stiftede NAMIC I/S den dag i oktober 2011. Hvervet som Ejer og Stifter havde Naja i 3 år 10 måneder, inden stoppet d. 30. august 2015.
Virksomheden arbejdede indenfor undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. august 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
nmove
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
Silent FIT ApS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
Silent FIT ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
Silent FIT ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.06.2020
Registreringsdato: 26.06.2020
Blå bog (fortsat)
Naja har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
26.06.2020 - 28.02.2023
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.10.2011 - 30.08.2015
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor Silent FIT ApS landede et overskud på 216' DKK.