Frederik Schröder
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2011 (12 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Københavns Snedker v/Frederik Schröder (Ejer) |
Største overskud: | 51' DKK ØkoLyst ApS (Nu: Functional Future ApS) (2023) |
Største underskud: | -489' DKK ØkoLyst ApS (Nu: Functional Future ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 522' DKK ØkoLyst ApS (Nu: Functional Future ApS) (2023) |
Største gæld: | 715' DKK ØkoLyst ApS (Nu: Functional Future ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ØkoLyst ApS (Nu: Functional Future ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Københavns Snedker v/Frederik Schröder (12 år 11 måneder) |
Det startede i 2011 hos Københavns Snedker v/Frederik Schröder i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Frederik Schröder og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer og Stifter har Frederik nu bestreddet i 12 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen tømrer- og bygningssnedkervirksomhed.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Københavns Snedker v/Frederik Schröder
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Functional Future ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (1)
-
Functional Future ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
Functional Future ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2022
Tidslinje (12)
-
ØkoLyst ApS (Nu: Functional Future ApS) (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 28.03.2023
Registreringsdato: 28.03.2023 -
ØkoLyst ApS (Nu: Functional Future ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 27.03.2023
Registreringsdato: 27.03.2023 -
ØkoLyst ApS (Nu: Functional Future ApS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.12.2022
Registreringsdato: 29.12.2022
Blå bog (fortsat)
Frederik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
10.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
08.07.2020 - 13.11.2022
Reel ejer
08.07.2020 - 13.11.2022
Direktør
08.07.2020 - Stadig aktiv
Ejer
14.11.2022 - 28.12.2022
Ejer
29.12.2022 - 27.03.2023
Bestyrelsesmedlem
29.12.2022 - Stadig aktiv
Ejer
28.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,5% -
Stifter og Ejer
01.09.2016 - 31.12.2021
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ØkoLyst ApS (Nu: Functional Future ApS) kunne fremvise et overskud på 51' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor ØkoLyst ApS (Nu: Functional Future ApS) kunne fremvise et underskud på 489' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Christopher John Liebe Moore.