Steen Rehné
Erhvervsaktiv siden: | 27. nov. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S VINDINVEST 15 (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 34.648' DKK DANSK AVISTRYK A/S (Nu: DANSK AVISTRYK ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -62.950' DKK DANSK AVISTRYK A/S (Nu: DANSK AVISTRYK ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 454.029' DKK MC Togsverd ApS (2022-23) |
Største gæld: | 213.511' DKK DANSK AVISTRYK A/S (Nu: DANSK AVISTRYK ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 73 årsværk hos DANSK AVISTRYK A/S (Nu: DANSK AVISTRYK ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FREDERIKSBORG GRUPPEN A/S (9 år) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2007 ved K/S VINDINVEST 15 som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Steen Rehné i 7 måneder, før fratrædelsen den 1. juli 2008.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen produktion af elektricitet. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 64' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Rehné Law Advokatanpartsselskab
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Rehné Law Advokatanpartsselskab
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.2021
Bestyrelsesposter (3)
-
Tretårnet Holding ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 15.10.2021 -
Hein 1 ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 16.05.2024 -
Rehné Group ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 03.07.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (141)
-
Rehné Group ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024 -
FBG Medier A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
EJENDOMSSELSKABET AF 1. MAJ 2003 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024
Blå bog (fortsat)
Steen har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.06.2021 - Stadig aktiv
Ejer
01.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
10.08.2022 - 27.08.2023
Bestyrelsesmedlem
28.08.2023 - 25.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.08.2022 - 18.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Steen Rehné har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved FREDERIKSBORG GRUPPEN A/S der præsenterede et overskud på 20.955' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem ved DANSK AVISTRYK A/S (Nu: DANSK AVISTRYK ApS) der præsenterede et underskud på 62.950' DKK.
Steen har i alt siddet i bestyrelsen hos 55 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år fra 2013 til 2022 hos FREDERIKSBORG GRUPPEN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 7.726' DKK (FBG Medier A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 420' DKK (ATEDU APS).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 16.582' DKK (EJENDOMSSELSKABET AF 1. MAJ 2003 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.613' DKK (ATEDU APS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Michael Nielsen.