Esben Kjær Ravn
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2011 (12 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kong Orange v/Esben Kjær Ravn (Ejer) |
Største overskud: | 1.313' DKK Felix The Reaper ApS (2022) |
Største underskud: | -2.468' DKK Felix The Reaper ApS (2017) |
Største egenkapital: | 199' DKK Kong Orange ApS (2018) |
Største gæld: | 9.980' DKK Vokabulantis ApS (2023) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Kong Orange ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kong Orange v/Esben Kjær Ravn (12 år 11 måneder) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2011 hos Kong Orange v/Esben Kjær Ravn som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Esben Kjær Ravn og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Esben nu besiddet i 12 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor udgivelse af computerspil.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Kong Orange v/Esben Kjær Ravn
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Felix The Reaper Holding ApS
Ejerandel: 100% -
Kong Orange Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Felix The Reaper ApS
Via Felix The Reaper Holding ApS -
Kong Orange ApS
Via Kong Orange Holding ApS -
Vokabulantis ApS
Via Kong Orange Holding ApS
Direktørposter (5)
-
Felix The Reaper Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2017 -
Kong Orange Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2017 -
Kong Orange ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2017 -
Felix The Reaper ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2017 -
Vokabulantis ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2021
Tidslinje (12)
-
Felix The Reaper ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024 -
Vokabulantis ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.09.2021
Registreringsdato: 10.09.2021 -
Felix The Reaper ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.02.2017
Registreringsdato: 20.02.2017
Blå bog (fortsat)
Esben har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
10.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
01.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.10.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Esben Kjær Ravn er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Kong Orange Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -46' DKK.
• Felix The Reaper Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -46' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som samt , som ikke er personligt ejet.
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Esben Kjær Ravn, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Felix The Reaper ApS fremviste et overskud på 1.313' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor Felix The Reaper ApS fremviste et underskud på 2.468' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.231' DKK (Felix The Reaper ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -46' DKK (Kong Orange Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.179' DKK (Felix The Reaper ApS).
En af de forbindelser som går igen i Esben' netværk er Johan Oettinger.