Dennis Toft Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | dl-trading v/Dennis Toft Møller (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bare Billigere ApS (2 år) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2011 ved dl-trading v/Dennis Toft Møller i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Dennis Toft Møller der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Dennis i 7 måneder, før fratrædelsen den 31. marts 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen vvs- og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. marts 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Din Blåvand Partner ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Din Blåvand Partner ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2023
Tidslinje (8)
-
Din Blåvand Partner ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.07.2023
Registreringsdato: 02.07.2023 -
Din Blåvand Partner ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.07.2023
Registreringsdato: 02.07.2023 -
Bare Billigere ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 14.09.2022
Registreringsdato: 14.09.2022
Blå bog (fortsat)
Dennis har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
30.08.2020 - 14.09.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.08.2011 - 31.03.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Dennis' netværk er Mads Kragh Arildsen.