Susanne Kam Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 1986 (38 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | GREENX. VINGE ApS (Revisor) |
Største overskud: | 93.764' DKK A/S PSE 17 NR. 1056 (Nu: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB) (2022-23) |
Største underskud: | -231' DKK ANDELSSELSKABET CORACÄO DO ALGARVE (2015) |
Største egenkapital: | 145.981' DKK A/S PSE 17 NR. 1056 (Nu: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB) (2021-22) |
Største gæld: | 526.631' DKK A/S PSE 17 NR. 1056 (Nu: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB) (2020-21) |
Flest årsværk: | 1.379 årsværk hos A/S PSE 17 NR. 1056 (Nu: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af S & H AF 7/12 1991 ApS (32 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 1986 hos GREENX. VINGE ApS (tidligere PAUCK INVEST ApS) i hvervet som Revisor. Denne rolle havde Susanne Kam Kristensen i 10 år 5 måneder, inden stoppet den 15. februar 1997.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 5. august 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
S & H AF 7/12 1991 ApS
Ejerandel: 100% -
Lund Ejendomme, Viborg I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
GALLERI NB VIBORG ApS
Via S & H AF 7/12 1991 ApS -
Artpilot ApS
Via GALLERI NB VIBORG ApS -
Marius Martinussen
Via GALLERI NB VIBORG ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
S & H AF 7/12 1991 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2002
Repræsentant (1)
-
Andelsforeningen Bolnuevo-Mazarrón
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 21.06.2024
Ejendomme (5)
Tidslinje (22)
-
Andelsforeningen Bolnuevo-Mazarrón
Tilknyttet som repræsentantDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024 -
ANDELSSELSKABET CORACÄO DO ALGARVE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.03.2019
Registreringsdato: 17.03.2019 -
ANDELSSELSKABET CORACÄO DO ALGARVE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.09.2016
Registreringsdato: 16.09.2016
Blå bog (fortsat)
Susanne har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
21.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.07.1992 - Stadig aktiv
Direktør
30.11.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.09.2016 - 17.03.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
26.12.1998 - 07.08.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016-17 hvor S & H AF 7/12 1991 ApS landede et overskud på 515' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor S & H AF 7/12 1991 ApS landede et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 93.764' DKK (A/S PSE 17 NR. 1056 (Nu: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 143.346' DKK (A/S PSE 17 NR. 1056 (Nu: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 2.550' DKK (S & H AF 7/12 1991 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Susanne' netværk er Thorkild Norup Bundgaard Nielsen.