Søren Henrik Parder
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1991 (33 år) |
Karrieren startede hos: | JAN K. LARSEN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.763' DKK ScanNautic Projekt & Engineering A/S. (Nu: CargoTech A/S) (2022) |
Største underskud: | -2.181' DKK ScanUnit Danmark A/S (Nu: ScanNautic A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 1.945' DKK ScanNautic Projekt & Engineering A/S. (Nu: CargoTech A/S) (2022) |
Største gæld: | 13.407' DKK ScanUnit Danmark A/S (Nu: ScanNautic A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos ScanUnit Danmark A/S (Nu: ScanNautic A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af LP-NAUTIC ApS (5 år 7 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1991 ved JAN K. LARSEN ApS (tidligere PSQ 118 ApS) som Direktør. Rollen som Direktør havde Søren Henrik Parder i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 16. marts 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1994 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 5. juli 1994.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LP-NAUTIC ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ScanNautic A/S
Via LP-NAUTIC ApS
Direktørposter (2)
-
LP-NAUTIC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.02.2019 -
ScanNautic A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.04.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
ScanNautic A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.04.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
ScanNautic Projekt & Engineering A/S. (Nu: CargoTech A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2021
Registreringsdato: 26.05.2021 -
ScanNautic Projekt & Engineering A/S. (Nu: CargoTech A/S)
Fratrådt som direktørDato: 27.04.2021
Registreringsdato: 27.04.2021 -
ScanNautic Projekt & Engineering A/S. (Nu: CargoTech A/S)
Tilknyttet som direktørDato: 09.03.2020
Registreringsdato: 09.03.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
11.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
05.04.2019 - 16.02.2023
Direktør og Bestyrelsesmedlem
12.04.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.02.2023 - 08.05.2024
Reel ejer
09.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
09.03.2020 - 26.05.2021
Reel ejer
09.03.2020 - 27.04.2021
Ejerandel: 75% -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - 31.03.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
15.01.2010 - 15.07.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ScanUnit Danmark A/S (Nu: ScanNautic A/S) fremviste et overskud på 760' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor ScanNautic Projekt & Engineering A/S. (Nu: CargoTech A/S) fremviste et underskud på 319' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 760' DKK (ScanUnit Danmark A/S (Nu: ScanNautic A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.611' DKK (ScanUnit Danmark A/S (Nu: ScanNautic A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 229' DKK (ScanNautic Projekt & Engineering A/S. (Nu: CargoTech A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Lone Parder.