Marie Grace Bikoy de Mbilla
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Gracis I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -425' DKK Café Krøyers ApS (2021) |
Største egenkapital: | -139' DKK Café Krøyers ApS (2017) |
Største gæld: | 2.307' DKK Café Krøyers ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Café Krøyers ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Gracis I/S (6 år 7 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2011 hos Gracis I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Philip Johan Nyholm at Marie Grace Bikoy de Mbilla stiftede Gracis I/S den dag i august 2011. Titlen som Ejer og Stifter bestred Marie i 6 år 7 måneder, før stoppet d. 16. marts 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 16. marts 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Café Krøyers ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Tidslinje (9)
-
Café Krøyers ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.08.2020
Registreringsdato: 13.08.2020 -
Café Krøyers ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.08.2020
Registreringsdato: 13.08.2020 -
Café Krøyers ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.10.2018
Registreringsdato: 25.10.2018
Blå bog (fortsat)
Marie har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.03.2017 - 31.03.2018
Ejer
01.04.2018 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
25.10.2018 - 13.08.2020
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.08.2011 - 16.03.2018
Reel ejer
29.01.2018 - 16.03.2018
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Café Krøyers ApS kunne fremvise et underskud på 425' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Marie' netværk er Philip Johan Nyholm.