Johnny Kristian Eickworth
Erhvervsaktiv siden: | 10. feb. 2011 (13 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Selskabet af 30. november 2018 ApS (Ejer) |
Største overskud: | 863' DKK SHOWTIME MUSIC & EVENT ApS (2022) |
Største underskud: | -515' DKK TVEDVEJ 203A ApS (Nu: Selskabet af 25. maj 2021 aps) (2018) |
Største egenkapital: | 1.409' DKK SHOWTIME MUSIC & EVENT ApS (2022) |
Største gæld: | 1.211' DKK TVEDVEJ 203A ApS (Nu: Selskabet af 25. maj 2021 aps) (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SHOWTIME MUSIC & EVENT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af SHOWTIME MUSIC & EVENT ApS (12 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2011 i Selskabet af 30. november 2018 ApS (tidligere HASLEV FESTDAGE ApS) i hvervet som Ejer og Direktør. Johnny Kristian Eickworth købte sig ind i virksomheden den 10. februar 2011 og havde en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Johnny af: MÅNSSON HOLDING ApS, Brian van Deurs Formann og UWC HOLDING ApS. Hvervet som Ejer og Direktør havde Johnny i 8 år 3 måneder, inden stoppet d. 24. maj 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor andre forlystelser og fritidsaktiviteter. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2017 viste et overskud på 155' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 24. maj 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SHOWTIME MUSIC & EVENT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SHOWTIME MUSIC & EVENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.03.2012
Tidslinje (12)
-
HASLEV FESTDAGE ApS (Nu: Selskabet af 30. november 2018 ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 24.05.2019
Registreringsdato: 24.05.2019 -
HASLEV FESTDAGE ApS (Nu: Selskabet af 30. november 2018 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2018
Registreringsdato: 14.12.2018 -
TVEDVEJ 203A ApS (Nu: Selskabet af 25. maj 2021 aps) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 29.05.2016
Registreringsdato: 29.05.2016
Blå bog (fortsat)
Johnny har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.03.2012 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
15.03.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
10.02.2011 - 24.05.2019
Direktør
13.04.2015 - 14.12.2018
Ejerandel: 25% -
Ejer
31.12.2015 - 31.12.2015
Ejer
01.01.2016 - 29.05.2016
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
01.09.2011 - 31.12.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor SHOWTIME MUSIC & EVENT ApS landede et overskud på 863' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor SHOWTIME MUSIC & EVENT ApS landede et underskud på 485' DKK.