Kristian Heggelund Hegner
Erhvervsaktiv siden: | 29. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Nordisk Energirådgivning v/Kristian Heggelund Hegner (Ejer) |
Største overskud: | 7.319' DKK GREENPIPE A/S (2022) |
Største underskud: | -4.007' DKK GREENPIPE A/S (2023) |
Største egenkapital: | 15.152' DKK GREENPIPE A/S (2023) |
Største gæld: | 114.081' DKK NORDISK ENERGIRÅDGIVNING ApS (2020) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos GREENPIPE A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af NORDISK ENERGIRÅDGIVNING ApS (11 år 5 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2011 i Nordisk Energirådgivning v/Kristian Heggelund Hegner med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Kristian Heggelund Hegner der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Kristian i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anden teknisk rådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
R + K HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NORDISK ENERGIRÅDGIVNING ApS
Via R + K HOLDING ApS -
Nordic Energy Storage ApS
Via R + K HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
NORDISK ENERGIRÅDGIVNING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2013 -
R + K HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.05.2013
Bestyrelsesposter (1)
-
Nordic Energy Storage ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
Nordic Energy Storage ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.09.2024
Registreringsdato: 26.09.2024 -
Nordic Energy Storage ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
Nordic Energy Storage ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2023
Registreringsdato: 21.02.2023
Blå bog (fortsat)
Kristian har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
28.05.2013 - Stadig aktiv
Ejer
20.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
21.02.2023 - 25.09.2024
Reel ejer
24.11.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
26.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.11.2017 - 19.12.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.10.2017 - 21.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.11.2016 - 03.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristian Heggelund Hegner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn R + K HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.193' DKK. Igennem holdingselskabet R + K HOLDING ApS har Kristian derfor også ejerandele i NORDISK ENERGIRÅDGIVNING ApS (50-66.65%) & Nordic Energy Storage ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Kristian Heggelund Hegner, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor NORDISK ENERGIRÅDGIVNING ApS kunne offentliggøre et overskud på 5.233' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor R + K HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 347' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.007' DKK (GREENPIPE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.152' DKK (GREENPIPE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (Nordic Energy Storage ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Nicolaj Rotbøl.