Mohamed Latrache
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | QLM I/S (Ejer) |
Største overskud: | 4.683' DKK LATA Integration & Trivsel ApS (2023) |
Største underskud: | -750' DKK LATA Støtte & Forsorg ApS (2022) |
Største egenkapital: | 6.041' DKK LATA Integration & Trivsel ApS (2023) |
Største gæld: | 14.790' DKK LATA Integration & Trivsel ApS (2023) |
Flest årsværk: | 62 årsværk hos LATA Integration & Trivsel ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af LATA Integration & Trivsel ApS (6 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2011 hos QLM I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Lais Wardag at Mohamed Latrache stiftede QLM I/S den dag i august 2011. Titlen som Ejer og Stifter bestred Mohamed i 5 måneder, før stoppet d. 31. januar 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen call centres virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. januar 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
LATA Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Latrache ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LATA Støtte & Forsorg ApS
Via LATA Holding ApS -
LATA Integration & Trivsel ApS
Via LATA Holding ApS -
LATA ApS
Via LATA Holding ApS
Direktørposter (3)
-
Latrache ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2020 -
LATA Integration & Trivsel ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.04.2018 -
LATA Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
LATA Støtte & Forsorg ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2020
Tidslinje (38)
-
Vennely ApS
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2020
Registreringsdato: 26.10.2020 -
LATA Holding IVS (Nu: LATA Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 10.10.2020
Registreringsdato: 10.10.2020 -
LATA ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.10.2020
Registreringsdato: 07.10.2020
Blå bog (fortsat)
Mohamed har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 8 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.12.2018 - 03.06.2020
Bestyrelsesmedlem
01.12.2018 - 04.06.2020
Direktør
04.06.2020 - 26.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
03.09.2018 - 10.10.2020
Ejer og Direktør
03.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.12.2018 - 07.10.2020
Reel ejer
28.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Mohamed Latrache er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LATA Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.952' DKK. Gennem holdingselskabet LATA Holding ApS har Mohamed derfor også andele i LATA Støtte & Forsorg ApS (100%), LATA Integration & Trivsel ApS (100%) samt LATA ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Mohamed Latrache, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor LATA Integration & Trivsel ApS kunne fremvise et overskud på 4.683' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor LATA ApS kunne fremvise et underskud på 589' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.683' DKK (LATA Integration & Trivsel ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 362' DKK (LATA ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.041' DKK (LATA Integration & Trivsel ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 18' DKK (LATA ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mohamed' netværk er Mohamed El Maghlouk.