Christian Sadolin Linnet Sørensen
Erhvervsaktiv: | 1. sep. 2011 - 7. mar. 2016 |
Karrieren startede hos: | CLS PRODUCTION v/Christian Linnet Sørensen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af CLS PRODUCTION v/Christian Linnet Sørensen (13 år 1 måned) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2011 ved CLS PRODUCTION v/Christian Linnet Sørensen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Christian Sadolin Linnet Sørensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Christian nu bestreddet i 13 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CLS PRODUCTION v/Christian Linnet Sørensen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
KCM Vinimport I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 07.03.2016
Registreringsdato: 07.03.2016 -
KCM Vinimport I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2013
Registreringsdato: 01.07.2013 -
CLS PRODUCTION v/Christian Linnet Sørensen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2011
Registreringsdato: 01.09.2011
Blå bog (fortsat)
Christian har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.2013 - 07.03.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager