Michael Bærenholdt Kongsbak
Erhvervsaktiv siden: | 16. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | LenKon I/S (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -8.129' DKK Plushusene Management ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.828' DKK Plushusene Management ApS (2020) |
Største gæld: | 48.538' DKK Plushusene Management ApS (2023) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos Plushusene Management ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af LenKon I/S (2 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2011 i LenKon I/S (tidligere Lenkon) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Mads Lennart Nielsen at Michael Bærenholdt Kongsbak stiftede LenKon I/S den dag i august 2011. Hvervet som Ejer og Stifter havde Michael i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor kombinerede serviceydelser. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2014.
Bestyrelsesposter (1)
-
Plushusene Management ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2023
Tidslinje (5)
-
Plushusene Management ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2023
Registreringsdato: 31.10.2023 -
M. Kongsbak (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2016
Registreringsdato: 31.12.2016 -
M. Kongsbak (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.08.2016
Registreringsdato: 15.08.2016
Blå bog (fortsat)
Michael har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 2 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.08.2016 - 31.12.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
16.08.2011 - 31.07.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Martin Kring.