Morten Engel Nielsen
Erhvervsaktiv: | 2. sep. 2013 - 4. aug. 2014 |
Karrieren startede hos: | Marton Group I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bonus Company (1 år 9 måneder) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Morten Engel Nielsen. Første gang Morten var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2013 i Marton Group I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Martin Rasmussen at Morten Engel Nielsen stiftede Marton Group I/S den dag i september 2013. Hvervet som Ejer og Stifter havde Morten i 11 måneder, inden stoppet d. 4. august 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor webportaler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 4. august 2014.
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
Bonus Company (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 19.09.2024
Registreringsdato: 19.09.2024 -
Bonus Company (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 24.11.2022
Registreringsdato: 24.11.2022 -
Marton Group I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 04.08.2014
Registreringsdato: 04.08.2014
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 2 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
24.11.2022 - 19.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
02.09.2013 - 04.08.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager