Björn Aston Abel Forsberg
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Forsberg+Two v/Björn Aston Forsberg (Ejer) |
Største overskud: | 7.221' DKK EasyMe ApS (2023) |
Største underskud: | -3' DKK EasyMe ApS (2014) |
Største egenkapital: | 13.464' DKK FORSBERG+two Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 5.691' DKK EasyMe ApS (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos EasyMe ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Forsberg+Two v/Björn Aston Forsberg (9 år) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2011 hos Forsberg+Two v/Björn Aston Forsberg som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Björn Aston Abel Forsberg der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Björn i 9 år, inden stoppet den 26. august 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor computerprogrammering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 26. august 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FORSBERG+two Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FORSBERG+two ApS
Via FORSBERG+two Holding ApS
Direktørposter (2)
-
FORSBERG+two Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2022 -
FORSBERG+two ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
EasyMe ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.07.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
EasyMe ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.07.2023
Registreringsdato: 31.07.2023 -
FORSBERG+two ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022 -
FORSBERG+two Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 22.02.2022
Registreringsdato: 22.02.2022
Blå bog (fortsat)
Björn har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
22.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.06.2020 - 22.02.2022
Direktør og Reel ejer
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.08.2011 - 26.08.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Björn Aston Abel Forsberg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FORSBERG+two Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 13.464' DKK. Igennem sit holdingselskab FORSBERG+two Holding ApS har Björn dermed også ejerandele i FORSBERG+two ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Björn Aston Abel Forsberg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FORSBERG+two ApS fremviste et overskud på 4.945' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.221' DKK (EasyMe ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.464' DKK (FORSBERG+two Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.149' DKK (FORSBERG+two ApS).
En af de forbindelser som går igen i Björn' netværk er Claus Bech Rasmussen.