Christian Ole Møller Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 8. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Elite Tests & Training v/Christian Ole Møller Madsen (Ejer) |
Største overskud: | 2.943' DKK Nakskov Boligudlejning ApS (2021) |
Største underskud: | -2.178' DKK Investors Club ApS (2022) |
Største egenkapital: | 2.438' DKK Nakskov Boligudlejning ApS (2021) |
Største gæld: | 5.012' DKK Nakskov Boligudlejning ApS (2023) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos SPORT-HOUSE ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ELITE TEST & TRAINING ApS (11 år 5 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2011 hos Elite Tests & Training v/Christian Ole Møller Madsen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Christian Ole Møller Madsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Christian i 1 år, inden stoppet den 31. august 2012.
Virksomheden specialiserede sig indenfor undervisning inden for sport og fritid. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. august 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ELITE TEST & TRAINING ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
CO MØLLER MADSEN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Point-view ApS
Via CO MØLLER MADSEN ApS -
Investors Club ApS
Via CO MØLLER MADSEN ApS -
Saabye El & Teknik ApS
Via Investors Club ApS -
Nakskov Boligudlejning ApS
Via CO MØLLER MADSEN ApS
Direktørposter (5)
-
ELITE TEST & TRAINING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.04.2013 -
CO MØLLER MADSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.11.2014 -
Point-view ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2017 -
Investors Club ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2017 -
Nakskov Boligudlejning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.01.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
ELITE TEST & TRAINING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2013
Ejendomme (10)
Tidslinje (22)
-
SmartBogholder ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
2C KMM HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 25.11.2022
Registreringsdato: 25.11.2022 -
SmartBogholder ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.09.2020
Registreringsdato: 15.09.2020
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
13.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
05.04.2013 - Stadig aktiv
Ejer
09.12.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Reel ejer og Direktør
15.09.2020 - 18.06.2024
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
22.11.2018 - 29.11.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
23.10.2014 - 25.11.2022
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Nakskov Boligudlejning ApS fremviste et overskud på 2.943' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Investors Club ApS fremviste et underskud på 2.178' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 21' DKK (ELITE TEST & TRAINING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 307' DKK (CO MØLLER MADSEN ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.141' DKK (Nakskov Boligudlejning ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.936' DKK (Investors Club ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Jesper Nyholm Mikkelsen.