Vivi Have Odgaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Himmelev Dyreklinik I/S (Ejer) |
Største overskud: | 1.986' DKK Himmelev Dyreklinik ApS (2020) |
Største underskud: | -23' DKK Ejendomsselskabet Byleddet 4 ApS (2015) |
Største egenkapital: | 3.693' DKK Himmelev Dyreklinik ApS (2023) |
Største gæld: | 22.466' DKK Ejendomsselskabet Byleddet 4 ApS (2021) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos Himmelev Dyreklinik ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af CEAS Holding ApS (9 år 4 måneder) |
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 2010 ved Himmelev Dyreklinik I/S med titlen som Ejer. Vivi Have Odgaard købte en part af virksomheden d. 1. januar 2010 og fik dermed en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Vivi af: Jette Hagedorn, Mogens Perregaard og Troels Dalgaard. Rollen som Ejer bestred Vivi i 8 år 11 måneder, før stoppet den 31. december 2018.
Virksomheden opererede indenfor dyrlæger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CEAS Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Ejendomsselskabet Byleddet 4 ApS
Via CEAS Holding ApS
Direktørposter (2)
-
CEAS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2015 -
Ejendomsselskabet Byleddet 4 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
Ejendomsselskabet Byleddet 4 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (8)
-
Himmelev Dyreklinik ApS
Fratrådt som direktørDato: 05.07.2024
Registreringsdato: 05.07.2024 -
Himmelev Dyreklinik I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
Himmelev Dyreklinik ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.06.2018
Registreringsdato: 18.06.2018
Blå bog (fortsat)
Vivi har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
18.06.2018 - 05.07.2024
Ejerandel: 33,33% -
Ejer
01.01.2010 - 31.12.2018
Ejerandel: 33,33%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Himmelev Dyreklinik ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.986' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor Ejendomsselskabet Byleddet 4 ApS kunne offentliggøre et underskud på 23' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.530' DKK (Himmelev Dyreklinik ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.693' DKK (Himmelev Dyreklinik ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.300' DKK (CEAS Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Vivi' netværk er Mogens Perregaard.