Finn Erik Munk Ejlersen
Karrieren startede hos: | ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS DENMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 27.162' DKK CRAWFORD DOOR A/S (Nu: ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS DENMARK A/S) (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 221.183' DKK CRAWFORD DOOR A/S (Nu: ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS DENMARK A/S) (2017) |
Største gæld: | 93.980' DKK CRAWFORD DOOR A/S (Nu: ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS DENMARK A/S) (2018) |
Flest årsværk: | 189 årsværk hos CRAWFORD DOOR A/S (Nu: ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS DENMARK A/S) (2021) |
Det hele startede for nu meget længe siden i ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS DENMARK A/S (tidligere CRAWFORD DOOR A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Finn Erik Munk Ejlersen i 26 år 7 måneder, før fratrædelsen d. 16. februar 1994.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 27.162' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lifra Consulting v/Finn Erik Munk Ejlersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Lifra Consulting v/Finn Erik Munk Ejlersen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
CRAWFORD DOOR A/S (Nu: ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS DENMARK A/S)
Fratrådt som direktørDato: 16.02.1994
Registreringsdato: 16.02.1994 -
CRAWFORD DOOR A/S (Nu: ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS DENMARK A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.02.1994
Registreringsdato: 16.02.1994
Blå bog (fortsat)
Finn har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
03.07.1967 - 16.02.1994
Ejerandel: Intet ejerskab