Søren Bo Brandt Karlsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 664' DKK KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS (2018) |
Største underskud: | -673' DKK KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS (2019) |
Største egenkapital: | 2.574' DKK KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.839' DKK KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS (2018) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS (13 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2011 i KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Søren Bo Brandt Karlsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Søren nu besiddet i 8 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor reparation af maskiner. Her mere end 8 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 51' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S. B. Karlsen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS
Via S. B. Karlsen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
S. B. Karlsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2020 -
KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020 -
S. B. Karlsen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020 -
S. B. Karlsen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 24.03.2020
Registreringsdato: 24.03.2020
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
24.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
17.06.2011 - 16.04.2020
Direktør
17.06.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Stifter og Ejer
01.07.2011 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Bo Brandt Karlsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S. B. Karlsen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.327' DKK. Gennem sit holdingselskab S. B. Karlsen Holding ApS har Søren dermed også andele i KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Søren Bo Brandt Karlsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS landede et overskud på 664' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor KARLSEN ENTREPRENØRSERVICE ApS landede et underskud på 673' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Kim Hedegaard.