Kurt Tage Ipsen
Erhvervsaktiv siden: | 21. dec. 1998 (25 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | CIBER DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -23.776' DKK ECSOFT DANMARK A/S (Nu: CIBER DANMARK A/S) (2015) |
Største egenkapital: | 11.913' DKK ECSOFT DANMARK A/S (Nu: CIBER DANMARK A/S) (2015) |
Største gæld: | 20.277' DKK ECSOFT DANMARK A/S (Nu: CIBER DANMARK A/S) (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af sysman.dk v/Kurt Tage Ipsen (13 år 2 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1998 i CIBER DANMARK A/S (tidligere ECSOFT DANMARK A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kurt Tage Ipsen i 4 år 2 måneder, inden stoppet d. 7. marts 2003.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 viste et underskud på 11.881' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. september 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
sysman.dk v/Kurt Tage Ipsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
SØSMAN.DK ApS (Nu: SYSMAN.DK ApS)
Fratrådt som direktørDato: 23.11.2011
Registreringsdato: 23.11.2011 -
sysman.dk v/Kurt Tage Ipsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2011
Registreringsdato: 01.07.2011 -
SØSMAN.DK ApS (Nu: SYSMAN.DK ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2007
Registreringsdato: 23.02.2007
Blå bog (fortsat)
Kurt har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 9 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
23.02.2007 - 23.11.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.12.1998 - 07.03.2003
Ejerandel: Intet ejerskab