Øzkan Ekiz
Erhvervsaktiv siden: | 10. jul. 2011 (13 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Cruise K-Ø-R Skole I/S (Ejer) |
Største overskud: | 207' DKK AY ApS (2023-24) |
Største underskud: | -378' DKK AY ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 56' DKK EFESS Taxa ApS (2021-22) |
Største gæld: | 1.417' DKK AY ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af AY ApS (7 år 7 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2011 i Cruise K-Ø-R Skole I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Kadir Sahin at Øzkan Ekiz stiftede Cruise K-Ø-R Skole I/S den dag i juli 2011. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Øzkan i 2 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 25. juni 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen køreskoler. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
AY ApS
Ejerandel: 100% -
OZZY ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Hedehusene Outlet ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (2)
-
AY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.02.2017 -
Hedehusene Outlet ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2022
Tidslinje (17)
-
EFESS Taxa ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
EFESS Taxa ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2024
Registreringsdato: 10.07.2024 -
EFESS Taxa ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023
Blå bog (fortsat)
Øzkan har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
29.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
24.08.2021 - 14.08.2023
Direktør og Reel ejer
24.08.2021 - 14.08.2023
Direktør og Ejer
01.09.2023 - 10.07.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.12.2022 - 16.01.2024
Direktør og Ejer
15.12.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
08.12.2015 - 30.09.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023-24 hvor AY ApS kunne offentliggøre et overskud på 207' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor AY ApS kunne offentliggøre et underskud på 378' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 207' DKK (AY ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 80' DKK (Hedehusene Outlet ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 53' DKK (EFESS Taxa ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -647' DKK (AY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Øzkan' netværk er Turgut Kayhan.