Karsten Krarup Arildsen
Erhvervsaktiv siden: | 26. jun. 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | KORCO ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 287' DKK KRARUP KAPITAL ApS (Nu: Krarup Kapital ApS) (2023) |
Største underskud: | -210' DKK KRARUP KAPITAL ApS (Nu: Krarup Kapital ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 262' DKK KRARUP KAPITAL ApS (Nu: Krarup Kapital ApS) (2023) |
Største gæld: | 8.145' DKK KRARUP KAPITAL ApS (Nu: Krarup Kapital ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SOHO REGNSKAB & RÅDGIVNING ApS (Nu: Intertax ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Krarup Kapital ApS (11 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2003 i KORCO ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Karsten Krarup Arildsen i 1 år 9 måneder, inden stoppet d. 25. april 2005.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor skovbrug. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 25. april 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Krarup Kapital ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Intertax ApS
Via Krarup Kapital ApS -
KA WineTrade ApS
Via Krarup Kapital ApS
Direktørposter (3)
-
Krarup Kapital ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2012 -
Intertax ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.03.2014 -
KA WineTrade ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2021
Tidslinje (24)
-
Travel Minds ApS (Nu: Nordic Aviation ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.09.2023
Registreringsdato: 19.09.2023 -
Karsten Krarup Arildsen (Nu: ARVACO) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 25.08.2022
Registreringsdato: 25.08.2022 -
Travel Minds ApS (Nu: Nordic Aviation ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 21.05.2022
Registreringsdato: 21.05.2022
Blå bog (fortsat)
Karsten har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
13.12.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
21.05.2022 - 19.09.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
03.09.2021 - 05.11.2022
Direktør
03.09.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
17.12.2021 - 25.08.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
20.03.2014 - Stadig aktiv
Direktør
20.03.2014 - Stadig aktiv
Ejer
24.08.2020 - 15.11.2021
Ejerandel: 100%
Karsten Krarup Arildsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Krarup Kapital ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 262' DKK. Igennem sit holdingselskab Krarup Kapital ApS har Karsten dermed også ejerandele i Intertax ApS (100%) & KA WineTrade ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Karsten Krarup Arildsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KRARUP KAPITAL ApS (Nu: Krarup Kapital ApS) fremviste et overskud på 287' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor KRARUP KAPITAL ApS (Nu: Krarup Kapital ApS) fremviste et underskud på 210' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 287' DKK (KRARUP KAPITAL ApS (Nu: Krarup Kapital ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (Camino Friend ApS (Nu: KA WineTrade ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 262' DKK (KRARUP KAPITAL ApS (Nu: Krarup Kapital ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9' DKK (Camino Friend ApS (Nu: KA WineTrade ApS)).