Mads Veje Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 6. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Din Hustømrer v/Mads Veje Hansen (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Din Hustømrer v/Mads Veje Hansen (13 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 2011 i Din Hustømrer v/Mads Veje Hansen i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mads Veje Hansen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Mads nu besiddet i 13 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor opførelse af bygninger.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Din Hustømrer v/Mads Veje Hansen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejendomsservice BN 97 I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
M.V.H. HOLDING IVS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2016
Registreringsdato: 22.08.2016 -
HANSØ IVS
Fratrådt som direktørDato: 12.08.2016
Registreringsdato: 12.08.2016 -
HANSØ IVS
Tilknyttet som direktørDato: 21.01.2015
Registreringsdato: 21.01.2015
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,3% -
Stifter og Ejer
06.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
05.01.2015 - 22.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
21.01.2015 - 12.08.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Flemming Møller.