Louise Buur
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2011 (13 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ACTIO consulting (Ejer) |
Største overskud: | 138' DKK ACTIO CONSULTING ApS (2016) |
Største underskud: | -1.029' DKK ACTIO CONSULTING ApS (2014) |
Største egenkapital: | 201' DKK ACTIO CONSULTING ApS (2014) |
Største gæld: | 1.424' DKK ACTIO CONSULTING ApS (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ACTIO CONSULTING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ACTIO CONSULTING ApS (10 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2011 hos ACTIO consulting (tidligere LBH consult v/Louise Buur Hørlyck) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Louise Buur der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde Louise i 2 år 10 måneder, inden stoppet den 30. juni 2014.
Virksomheden specialiserede sig indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. juni 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ACTIO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ACTIO CONSULTING ApS
Via ACTIO HOLDING ApS -
HALD + ACTIO Consulting ApS
Via ACTIO HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
HALD + ACTIO Consulting ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.02.2022 -
ACTIO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.2014 -
ACTIO CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.06.2014
Repræsentant (2)
-
Dansk Stabyhoun Klub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.02.2024 -
Østre Lagunevejs Vejlaug
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Stabyklubben DASK (Nu: Dansk Stabyhoun Klub)
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.02.2024
Registreringsdato: 08.02.2024 -
Østre Lagunevejs Vejlaug
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.09.2023
Registreringsdato: 11.09.2023 -
SalesMaker ApS (Nu: HALD + ACTIO Consulting ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 21.02.2022
Registreringsdato: 21.02.2022
Blå bog (fortsat)
Louise har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
11.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
21.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.08.2011 - 30.06.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
18.06.2014 - 25.06.2014
Direktør
19.06.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.06.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Louise Buur er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ACTIO HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -11' DKK. Igennem sit holdingselskab ACTIO HOLDING ApS har Louise dermed også ejerandele i ACTIO CONSULTING ApS (100%) samt HALD + ACTIO Consulting ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Louise Buur, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor ACTIO CONSULTING ApS fremviste et overskud på 138' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ACTIO CONSULTING ApS fremviste et underskud på 1.029' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 420' DKK (ACTIO CONSULTING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2' DKK (SalesMaker ApS (Nu: HALD + ACTIO Consulting ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -214' DKK (ACTIO CONSULTING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Gitte Brodthagen Hald.