Morten Karnøe Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 20. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Skagen Consult v/Morten Karnøe Søndergaard (Ejer) |
Største overskud: | 11.059' DKK TICKERLY INVESTMENT ADVISORS ApS (Nu: DRAUPNIR INVESTMENT ADVISORS A/S) (2022) |
Største underskud: | -5.831' DKK KARNØE HOLDING ApS (2019) |
Største egenkapital: | 15.037' DKK TICKERLY INVESTMENT ADVISORS ApS (Nu: DRAUPNIR INVESTMENT ADVISORS A/S) (2023) |
Største gæld: | 19.288' DKK Sverdrup Energy ApS (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos TICKERLY INVESTMENT ADVISORS ApS (Nu: DRAUPNIR INVESTMENT ADVISORS A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af ECO2PAY ApS (12 år 9 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2011 i Skagen Consult v/Morten Karnøe Søndergaard som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Morten Karnøe Søndergaard der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Morten i 1 år 8 måneder, inden stoppet d. 28. februar 2013.
Virksomheden arbejdede indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 28. februar 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ksystems APS
Ejerandel: 100% -
KARNØE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ECO2PAY ApS
Via KARNØE HOLDING ApS -
Starters Aps
Via KARNØE HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
ECO2PAY ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2012 -
KARNØE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.04.2013 -
Starters Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.12.2017 -
Ksystems APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.10.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
ECO2PAY ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.06.2016
Tidslinje (23)
-
ARENDT & KARNØE APS (Nu: Ksystems APS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.10.2021
Registreringsdato: 26.10.2021 -
ARENDT & KARNØE APS (Nu: Ksystems APS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 25.10.2021
Registreringsdato: 25.10.2021 -
ARENDT & KARNØE APS (Nu: Ksystems APS) (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.10.2020
Registreringsdato: 19.10.2020
Blå bog (fortsat)
Morten har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
19.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
08.04.2013 - Stadig aktiv
Ejer
10.07.2013 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
12.10.2020 - 30.11.2020
Direktør
12.10.2020 - Stadig aktiv
Ejer
19.10.2020 - 25.10.2021
Reel ejer
01.12.2020 - 17.05.2021
Reel ejer
18.05.2021 - 25.10.2021
Ejer
26.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
10.10.2011 - 01.11.2016
Bestyrelsesmedlem
01.11.2016 - 01.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.03.2016 - 08.02.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor KARNØE HOLDING ApS fremviste et overskud på 3.765' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor KARNØE HOLDING ApS fremviste et underskud på 5.831' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 7.182' DKK (TICKERLY INVESTMENT ADVISORS ApS (Nu: DRAUPNIR INVESTMENT ADVISORS A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 35' DKK (Sverdrup Energy ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.037' DKK (TICKERLY INVESTMENT ADVISORS ApS (Nu: DRAUPNIR INVESTMENT ADVISORS A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -105' DKK (ARENDT & KARNØE APS (Nu: Ksystems APS)).