Ramazan Eker
Erhvervsaktiv siden: | 30. jun. 2011 (13 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Gørkem Grill v/Ramazan Eker (Ejer) |
Største overskud: | 5.140' DKK TAY ApS (2019) |
Største underskud: | -1.419' DKK TAY ApS (2017) |
Største egenkapital: | 786' DKK Pera Holding ApS (2023) |
Største gæld: | 5.960' DKK TAY ApS (2015) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Görkem ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Görkem ApS (4 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2011 ved Gørkem Grill v/Ramazan Eker med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Ramazan Eker der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Ramazan i 2 år 9 måneder, før stoppet den 30. marts 2014.
Virksomheden opererede indenfor pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Pera Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Görkem Restaurant ApS
Via Pera Holding ApS -
Görkem ApS
Via Pera Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Pera Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.06.2021 -
Görkem ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.10.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
TAY ApS
Fratrådt som direktørDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023 -
TAY ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.03.2022
Registreringsdato: 15.03.2022 -
Görkem ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 23.12.2021
Registreringsdato: 23.12.2021
Blå bog (fortsat)
Ramazan har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 7 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
01.09.2021 - 01.05.2023
Direktør
15.03.2022 - 17.05.2023
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
16.10.2019 - 23.12.2021
Direktør og Reel ejer
16.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
30.06.2011 - 30.03.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ramazan Eker er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pera Holding ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 786' DKK. Igennem holdingselskabet Pera Holding ApS har Ramazan derfor også ejerandele i Görkem Restaurant ApS (100%) og Görkem ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ramazan Eker, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Pera Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 752' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Görkem ApS kunne offentliggøre et underskud på 832' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 752' DKK (Pera Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 428' DKK (Görkem ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 786' DKK (Pera Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.388' DKK (TAY ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ramazan' netværk er Firat Eker.