Laila Agnes Schøt Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Rola I/S (Ejer) |
Største overskud: | 503' DKK A/S GØDDING MØLLE SKOVBRUG (2014) |
Største underskud: | -885' DKK A/S GØDDING MØLLE SKOVBRUG (2016) |
Største egenkapital: | 7.466' DKK A/S GØDDING MØLLE SKOVBRUG (2023) |
Største gæld: | 16.770' DKK A/S GØDDING MØLLE SKOVBRUG (2019) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos A/S GØDDING MØLLE SKOVBRUG (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Munkholm I/S (2 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2011 hos Rola I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Rolf Ivan Hecht Knudsen at Laila Agnes Schøt Thomsen stiftede Rola I/S den dag i juni 2011. Titlen som Ejer og Stifter bestred Laila i 6 måneder, før stoppet d. 31. december 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2011.
Bestyrelsesposter (1)
-
A/S GØDDING MØLLE SKOVBRUG
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.05.2024
Tidslinje (5)
-
A/S GØDDING MØLLE SKOVBRUG
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.05.2024
Registreringsdato: 24.05.2024 -
Munkholm I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2014
Registreringsdato: 31.12.2014 -
Munkholm I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.10.2012
Registreringsdato: 01.10.2012
Blå bog (fortsat)
Laila har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
24.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.10.2012 - 31.12.2014
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.06.2011 - 31.12.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Laila' netværk er Dion Lennart Schøt Thomsen.