Per Frederiksen
Karrieren startede hos: | FRITS FREDERIKSEN INVEST A/S. HUMLEBÆK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.233' DKK HELSINGØR ERHVERVSPARK A/S (2022-23) |
Største underskud: | -651' DKK KIRSTEN OG FRITS FREDERIKSENS FOND (2013-14) |
Største egenkapital: | 81.600' DKK HELSINGØR ERHVERVSPARK A/S (2022-23) |
Største gæld: | 26.880' DKK HELSINGØR ERHVERVSPARK A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos HELSINGØR ERHVERVSPARK A/S (2022-23) |
Erhvervskarrieren startede for alvor for nu meget længe siden i FRITS FREDERIKSEN INVEST A/S. HUMLEBÆK (tidligere AKTIESELSKABET FRITS FREDERIKSENS SUPERMARKED, ESPERGÆRDE) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Per Frederiksen nu bestreddet i 53 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden med anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 788' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FRITS FREDERIKSEN INVEST A/S. HUMLEBÆK
Ejerandel: 50-66.65% -
Per og Kai Frederiksen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (3)
-
HELSINGØR ERHVERVSPARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.12.1999 -
KIRSTEN OG FRITS FREDERIKSENS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.05.2010 -
FRITS FREDERIKSEN INVEST A/S. HUMLEBÆK
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.1970
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
HEPARK INVEST A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.10.2019
Registreringsdato: 14.10.2019 -
HEPARK INVEST A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2014
Registreringsdato: 06.05.2014 -
FRITS FREDERIKSEN INVEST A/S. HUMLEBÆK (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.09.2011
Registreringsdato: 02.09.2011
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 53 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
12.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.12.1970 - Stadig aktiv
Ejer
02.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
06.05.2014 - 14.10.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Frederiksen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i HELSINGØR ERHVERVSPARK A/S der præsenterede et overskud på 6.233' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i KIRSTEN OG FRITS FREDERIKSENS FOND der præsenterede et underskud på 651' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 53 år 9 måneder fra 1970 til i dag hos FRITS FREDERIKSEN INVEST A/S. HUMLEBÆK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 6.233' DKK (HELSINGØR ERHVERVSPARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 81.600' DKK (HELSINGØR ERHVERVSPARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 9.199' DKK (AKTIESELSKABET FRITS FREDERIKSENS SUPERMARKED, ESPERGÆRDE (Nu: FRITS FREDERIKSEN INVEST A/S. HUMLEBÆK)).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Kai Frederiksen.