Anders Juhl Mathiassen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 2011 (13 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | MATHIASSEN tømrer og bygningskonstruktør (Ejer) |
Største overskud: | 6' DKK Køleboxen ApS (2021-22) |
Største underskud: | -84' DKK Køleboxen ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | -35' DKK Køleboxen ApS (2019-20) |
Største gæld: | 247' DKK Køleboxen ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Køleboxen ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af MATHIASSEN tømrer og bygningskonstruktør (11 år 8 måneder) |
Karrieren som leder startede i 2011 hos MATHIASSEN tømrer og bygningskonstruktør (tidligere Juhl & Mark I/S) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Morten Mark Psimaris Pind-Rasmussen at Anders Juhl Mathiassen stiftede MATHIASSEN tømrer og bygningskonstruktør den dag i juni 2011. Titlen som Ejer og Stifter bestred Anders i 1 år 7 måneder, før stoppet d. 1. januar 2013.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. januar 2013.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MATHIASSEN tømrer og bygningskonstruktør
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Køleboxen ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Køleboxen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2019
Tidslinje (7)
-
Køleboxen ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.09.2022
Registreringsdato: 06.09.2022 -
Køleboxen ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 05.09.2022
Registreringsdato: 05.09.2022 -
Køleboxen ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 08.05.2019
Registreringsdato: 08.05.2019
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
08.05.2019 - 05.09.2022
Direktør
08.05.2019 - Stadig aktiv
Ejer
06.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.2011 - 01.01.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Køleboxen ApS kunne fremvise et overskud på 6' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2019-20 hvor Køleboxen ApS kunne fremvise et underskud på 84' DKK.