Lóránt Kökény
Erhvervsaktiv siden: | 5. maj 2011 (13 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | Lorento v/Lóránt Kökény (Ejer) |
Største overskud: | 4' DKK Montana Home-service ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 181' DKK Montana Home-service ApS (2023) |
Største gæld: | 479' DKK Montana Home-service ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Montana & E-FIT Denmark I/S (12 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2011 i Lorento v/Lóránt Kökény med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Lóránt Kökény der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Lóránt i 5 måneder, før fratrædelsen d. 31. oktober 2011.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen vinduespolering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. oktober 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ThetaNord Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Montana Home-service ApS
Via ThetaNord Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Montana Home-service ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2023 -
ThetaNord Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2023
Tidslinje (9)
-
Montana I/S (Nu: Montana & E-FIT Denmark I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.12.2023
Registreringsdato: 08.12.2023 -
Montana Home-service ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023 -
ThetaNord Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023
Blå bog (fortsat)
Lóránt har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
30.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.11.2011 - 08.12.2023
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
30.05.2023 - 30.05.2023
Reel ejer og Direktør
30.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
05.05.2011 - 31.10.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Lóránt Kökény er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ThetaNord Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 40' DKK. Igennem holdingselskabet ThetaNord Holding ApS har Lóránt derfor også ejerandele i Montana Home-service ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Lóránt Kökény, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Montana Home-service ApS kunne offentliggøre et overskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4' DKK (Montana Home-service ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 181' DKK (Montana Home-service ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (ThetaNord Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lóránt' netværk er Rita Kökényné Antal.