Oliver Oxfeldt Jensen
Erhvervsaktiv: | 1. jun. 2011 - 13. sep. 2023 |
Karrieren startede hos: | Democratic Coffee Bar (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Democratic Coffee Bar (13 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2011 i Democratic Coffee Bar (tidligere Democratic Coffee v/Oliver Oxfeldt Jensen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Oliver Oxfeldt Jensen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer og Stifter har Oliver nu besiddet i 13 år 4 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor cafeér, værtshuse, diskoteker mv..
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Democratic Coffee Bar
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Frankenstein Research I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
Frankenstein Research I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
Democratic Coffee v/Oliver Oxfeldt Jensen (Nu: Democratic Coffee Bar) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2011
Registreringsdato: 01.06.2011
Blå bog (fortsat)
Oliver har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.06.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
20.06.2023 - 13.09.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager