Frederik Boris Hasnæs
Erhvervsaktiv: | 1. jan. 2006 - 11. dec. 2013 |
Karrieren startede hos: | VIRU ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.275' DKK SLANK ApS (2022-23) |
Største underskud: | -808' DKK SLANK ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 15.441' DKK VIRU ApS (2022-23) |
Største gæld: | 1.190' DKK SLANK ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos SLANK ApS (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af VIRU ApS (15 år 9 måneder) |
Karrieren I Danmark startede i 2006 hos VIRU ApS i rollen som Ejer. Frederik Boris Hasnæs købte en del af virksomheden d. 1. januar 2006 og fik dermed en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Frederik af: Tine Boris Olsen, Jens Steen Olsen, Nils Per Olsen og Hans Helge Olsen. Titlen som Ejer har Frederik nu bestreddet i 2 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. Her mere end 2 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2022-23 som viste et overskud på 105' DKK.
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
V-BIOTEK HOLDING ApS
Via VIRU ApS -
Fenucure Medical ApS
Via V-BIOTEK HOLDING ApS -
QUR Medical ApS
Via V-BIOTEK HOLDING ApS -
Handelsselskabet af 20.10.2020 ApS
Via VIRU ApS
Tidslinje (6)
-
FBH ReDesign v/Frederik Boris Hasnæs (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2013
Registreringsdato: 11.12.2013 -
FBH ReDesign v/Frederik Boris Hasnæs (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2011
Registreringsdato: 01.07.2011 -
SLANK ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.12.2008
Registreringsdato: 18.12.2008
Blå bog (fortsat)
Frederik har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.07.2011 - 11.12.2013
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.2006 - 17.12.2008
Ejer
18.12.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor SLANK ApS kunne fremvise et overskud på 4.275' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor SLANK ApS kunne fremvise et underskud på 808' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Jens Steen Olsen.