Erik Wedel
Østergade 45, 1, 5610 Assens, DK Status: Aktiv Opdateret:
Blå bog
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1984 (40 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESTAURANT FÆRGEGAARDEN, ASSENS, ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Ejer af Færgegaarden v/Erik Wedel (13 år 5 måneder) |
Det hele startede i 1984 ved RESTAURANT FÆRGEGAARDEN, ASSENS, ApS i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Erik Wedel i 3 år 8 måneder, før stoppet den 14. marts 1988.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1988 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. maj 1988.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Færgegaarden v/Erik Wedel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Færgegaarden v/Erik Wedel (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2011
Registreringsdato: 01.05.2011 -
RESTAURANT FÆRGEGAARDEN, ASSENS, ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.03.1988
Registreringsdato: 14.03.1988 -
RESTAURANT FÆRGEGAARDEN, ASSENS, ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.06.1984
Registreringsdato: 29.06.1984
Blå bog (fortsat)
Erik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 17 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
29.06.1984 - 14.03.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
KoncerndiagramInteraktivt koncerndiagram samt PDFTidslinjeSe den fulde registreringshistorikForbindelserSe denne persons forbindelser
Informationerne vist på denne side indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Læs mere her:
Hvorfor vises mine oplysninger?