Jens Scheffmann
Karrieren startede hos: | NORDISK TOBAKS KOMPAGNI A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos NORDISK TOBAKS KOMPAGNI A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Scheffmann i 49 år 11 måneder, før stoppet d. 9. oktober 1998.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med tobaksvarer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Gave-Konzeptet
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (9)
-
Gave-Konzeptet (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
GAVE-KONZEPTET HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.05.2011
Registreringsdato: 10.05.2011 -
GAVE-KONZEPTET ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.05.2011
Registreringsdato: 04.05.2011
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 63 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.02.2009 - 10.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.02.2009 - 04.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
25.06.1997 - 12.08.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.11.1948 - 09.10.1998
Ejerandel: Intet ejerskab