Oliver Lynggaard Topp
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2010 (14 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | oTopp v/Oliver Lynggaard Topp (Ejer) |
Største overskud: | 424' DKK UpSmarting ApS (2022-23) |
Største underskud: | -285' DKK UpSmarting ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 607' DKK UpSmarting ApS (2022-23) |
Største gæld: | 271' DKK UpSmarting ApS (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos UpSmarting ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af oTopp v/Oliver Lynggaard Topp (8 år 6 måneder) |
Det startede i 2010 hos oTopp v/Oliver Lynggaard Topp i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Oliver Lynggaard Topp der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Oliver i 8 år 6 måneder, før stoppet d. 31. august 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen computerprogrammering. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. august 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lyby Cider House I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
oTopp IVS (Nu: oTopp ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
oTopp IVS (Nu: oTopp ApS)
Fratrådt som direktørDato: 06.05.2024
Registreringsdato: 06.05.2024 -
Lyby Cider House I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 08.06.2023
Registreringsdato: 08.06.2023
Blå bog (fortsat)
Oliver har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 5 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejer
08.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
10.10.2019 - 06.05.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
13.01.2020 - 16.03.2020
Reel ejer
17.03.2020 - 22.09.2022
Ejerandel: 26,5% -
Stifter og Ejer
01.03.2010 - 31.08.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Oliver' netværk er Nikolaj Lyby Lange.