Bjarne Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1988 (36 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | INSIGHT COSMETICS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.532' DKK ApS KBIL 9 NR.1759 (Nu: INSIGHT COSMETICS A/S) (2019-20) |
Største underskud: | -59.818' DKK FUJITSU A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 127.235' DKK FUJITSU A/S (2017-18) |
Største gæld: | 364.352' DKK FUJITSU A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 221 årsværk hos FUJITSU A/S (2019-20) |
Længste aktivitet: | Direktør af KÆRKROGEN INVEST ApS (22 år 1 måned) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1988 ved INSIGHT COSMETICS A/S (tidligere ApS KBIL 9 NR.1759) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Bjarne Rasmussen i 5 år 7 måneder, før fratrædelsen den 18. marts 1994.
Nu opererer virksomheden indenfor engroshandel med parfumerivarer og kosmetik. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 54' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KÆRKROGEN INVEST ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
KÆRKROGEN INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
FUJITSU A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2022
Registreringsdato: 16.12.2022 -
FUJITSU A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2020
Registreringsdato: 01.09.2020 -
KÆRKROGEN INVEST ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2012
Registreringsdato: 01.09.2012
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 31 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.09.2020 - 16.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.05.2011 - 08.09.2011
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
26.08.2002 - 04.12.2002
Direktør
26.08.2002 - Stadig aktiv
Ejer
01.09.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.09.1997 - 01.05.2001
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.1998 - 30.04.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KÆRKROGEN INVEST ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 2.376' DKK. Gennem sit holdingselskab KÆRKROGEN INVEST ApS har Bjarne dermed også andele i og .
Se også koncerndiagram for Bjarne Rasmussen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Bjarne Rasmussen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved FUJITSU A/S der præsenterede et underskud på 59.818' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 7 måneder fra 1988 til 1994 hos INSIGHT COSMETICS A/S.
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Maiken Rasmussen.